Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří (65469691) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Domoviny 234, 75654 Zubří. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44693 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65469691 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Domoviny 234, Zubří 75654, Česká republika | 17.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Hlavní 60, Zubří 75654, Česká republika | 1.1.2014 - 17.11.2020 |
Předseda výboru | Ing. Zbyněk Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Sídliště 6. května 1105, 75654 Zubří |
Člen výboru | Mgr. Růžena Janošková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Bořkova 1092, 75654 Zubří |
Člen výboru | Pavel Divín |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Háje 24, 75654 Zubří |
Člen výboru | Lubomír Koleček |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Pod Čihadlem 871, 75654 Zubří |
Člen výboru | Zdeněk Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | U Trati 486, 75654 Zubří |
Člen výboru | Zdeňka Pobořilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Sídliště 6. května 1056, 75654 Zubří |
Člen výboru | Mgr. Ludmila Kalčáková, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Václava Procházky 424, 75654 Zubří |
Tajemník | Mgr Růžena Janošková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 28.6.2024 |
Adresa | Bořkova 1092, 75654 Zubří |
Člen | Jan Lacina |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 28.6.2024 |
Adresa | Bořkova 1091, 75654 Zubří |
Předseda | Ing. Zbyněk Pavelka |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 do 28.6.2024 |
Adresa | Sídliště 6. května 1105, 75654 Zubří |
Člen | Zdeněk Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 do 28.6.2024 |
Adresa | U Trati 486, 75654 Zubří |
člen | Zdeňka Pobořilová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2021 do 28.6.2024 |
Adresa | Sídliště 6. května 1056, 75654 Zubří |
Člen | Marie Cabáková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 3.9.2021 |
Adresa | Záhumení 986, 75654 Zubří |
Předseda | Vojtěch Válek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2015 do 23.5.2019 |
Adresa | Na Kopci 454, 75654 Zubří |
IČO: | 65469691 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zubří |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Zubří |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 1. 1995 |
Sídlo: | U Domoviny 234, Zubří 75654 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |