Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Generála Štandery 1061, 51801 Dobruška. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44903 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64224767 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Generála Štandery 1061, Dobruška 51801, Česká republika | 9.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Solnická 817, Dobruška 51801, Česká republika | 1.1.2014 - 9.7.2024 |
předseda výboru | Ing. Vladislav Krejzl |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Mírová 809, 51801 Dobruška |
člen výboru | Ing. Radka Zelingerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Orlická 977, 51801 Dobruška |
člen výboru | Roman Morávek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Orlická 982, 51801 Dobruška |
člen výboru | Bohumil Urban |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Orlická 992, 51801 Dobruška |
člen výboru | Ing. Rudolf Filip |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | Solnická 817, 51801 Dobruška |
Člen | Anna Fleglová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 9.7.2024 |
Adresa | Za Universitou 831, 51801 Dobruška |
předseda | Ing. Rudolf Filip |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 do 9.7.2024 |
Adresa | Solnická 817, 51801 Dobruška |
člen | Ing. Radka Zelingerová |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 do 9.7.2024 |
Adresa | Orlická 977, 51801 Dobruška |
člen | Ing. Vladislav Krejzl |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 do 9.7.2024 |
Adresa | Mírová 809, 51801 Dobruška |
Tajemník | Ing Rudolf Filip |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 9.12.2021 |
Adresa | Solnická 817, 51801 Dobruška |
Předseda | Jan Václavek |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 2.7.2021 |
Adresa | Na Budíně 843, 51801 Dobruška |
Člen | Karel Joukl |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2015 do 5.3.2021 |
Adresa | Solnická 822, 51801 Dobruška |
IČO: | 64224767 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ZLATÝ POTOK, Dobruška |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Dobruška |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 2. 1996 |
Sídlo: | Generála Štandery 1061, Dobruška 51801 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |