Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt (48896179) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Dolní 1735/15, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44509 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48896179 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dolní 1735/15, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 17.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Palachova 1776/5, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 4.10.2016 - 17.5.2024 |
Adresa: | Haškova 2163/11, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 1.1.2014 - 4.10.2016 |
předseda | Rudolf Martinčič |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | Revoluční 1829/27, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Marie Kotalová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | Dolní 1735/15, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Mikuláš Krajčovič |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | Chelčického 2149/24, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Bohumil Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | Brodská 1822/3, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Jaroslav Hulák |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2024 |
Adresa | Haškova 2174/56, 59101 Žďár nad Sázavou |
Předseda | Daniel Holéczy |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 17.5.2024 |
Adresa | Palachova 1776/5, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Marie Kotalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2022 do 17.5.2024 |
Adresa | Dolní 1735/15, 59101 Žďár nad Sázavou |
Tajemník | Daniela Štursová |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2019 do 28.6.2022 |
Adresa | Rybářská 1097/2, 59101 Žďár nad Sázavou |
Tajemník | Hana Nagyová |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 19.1.2019 |
Adresa | Revoluční 1847/9, 59101 Žďár nad Sázavou |
IČO: | 48896179 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou Viadukt |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 10. 1994 |
Sídlo: | Dolní 1735/15, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |