Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 (48895890) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Brodská 2522/83, 59101 Žďár nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44510 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48895890 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brodská 2522/83, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 4.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Žďár nad Sázavou, Okružní 9/15 , | 1.1.2014 - 4.5.2016 |
předseda | Ing. Milan Andrýsek |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Nádražní 2131/57, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Otakar Šuhaj |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 1951/25, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Libuše Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 1947/15, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Petr Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 1939/26, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Květoslav Šebek |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | 23, 59101 Vojnův Městec |
člen | Jiří Horák |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 2013/31, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Josef Janáček |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 1950/23, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Vojtěch Vavřík |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Haškova 2177/50, 59101 Žďár nad Sázavou |
člen | Věra Mifková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Neumannova 2055/29, 59101 Žďár nad Sázavou |
Tajemník | Otakar Šuhaj |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 7.8.2024 |
Adresa | Okružní 1951/25, 59101 Žďár nad Sázavou |
Předseda | Ing. Milan Andrýsek |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 7.8.2024 |
Adresa | Nádražní 2131/57, 59101 Žďár nad Sázavou |
IČO: | 48895890 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3 |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Žďár nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 10. 1994 |
Sídlo: | Brodská 2522/83, Žďár nad Sázavou 59101 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |