Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov (75099098) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 33, 59244 Věcov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75099098 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 33, Věcov 59244, Česká republika | 22.6.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 47, Věcov 59244, Česká republika | 21.2.2018 - 22.6.2019 |
Adresa: | Kavánova 1358/6, Žďár nad Sázavou 59101, Česká republika | 4.10.2016 - 21.2.2018 |
Adresa: | 47, Věcov 59244, Česká republika | 1.1.2014 - 4.10.2016 |
předseda | Stanislav Ehrenberger |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | 33, 59244 Věcov |
předseda | Stanislav Ehrenberger |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2019 do 9.7.2024 |
Adresa | 33, 59244 Věcov |
člen | Vladimír Kosek |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2019 do 9.7.2024 |
Adresa | 7, 59244 Věcov |
Předseda | Miroslav Laštovica |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 do 22.6.2019 |
Adresa | 47, 59244 Věcov |
IČO: | 75099098 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Věcov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Věcov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 3. 2002 |
Sídlo: | 33, Věcov 59244 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |