Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice (75089220) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Puškinova 409, 54232 Úpice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75089220 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Puškinova 409, Úpice 54232, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda výboru | Ing. Jiří Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2024 |
Adresa | Puškinova 409, 54232 Úpice |
člen výboru | Ludmila Štědrovská |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2024 |
Adresa | Palackého 885, 54232 Úpice |
člen výboru | Jana Filípková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2024 |
Adresa | Vrchlického 537, 54232 Úpice |
Člen | Bohumil Škoda |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Vrchlického 582, 54232 Úpice |
Člen | Hana Marelová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Palackého 295, 54232 Úpice |
Člen | Věra Lantová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Pod Skalkou 1015, 54232 Úpice |
Člen | Jana Filípková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Vrchlického 537, 54232 Úpice |
Tajemník | Ludmila Štědrovská |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Palackého 885, 54232 Úpice |
Člen | Jaroslav Marel |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Palackého 295, 54232 Úpice |
Předseda | Ing Jiří Vágner |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Puškinova 409, 54232 Úpice |
Člen | Jaroslav Barták |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 10.11.2023 |
Adresa | Národní 1080, 54232 Úpice |
Člen | Karel Kocum |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 27.1.2021 |
Adresa | Sládkova 904, 54232 Úpice |
Člen | Marie Krajáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 28.5.2019 |
Adresa | Sládkova 901, 54232 Úpice |
Člen | Josef Fingr |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 28.5.2019 |
Adresa | Nová Závoď 937, 54232 Úpice |
IČO: | 75089220 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Úpice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Úpice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 4. 2004 |
Sídlo: | Puškinova 409, Úpice 54232 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |