Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy (63838974) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Staroújezdská 495, 19016 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 43886 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63838974 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staroújezdská 495, Praha 19016, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Blanka Exnerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Oplanská 160, 19016 Praha |
člen | Ing. Ladislav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Dědická 67, 19016 Praha |
člen | Marie Hrdinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Chabeřická 563, 19016 Praha |
člen | ing. Richard Brousek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Chabeřická 598, 19016 Praha |
člen | Petr Mach |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Zlivská 847, 19016 Praha |
člen | Jarmila Pyšnová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Ratajská 146, 19016 Praha |
člen | Alois Šebík |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Plhovská 1416, 19016 Praha |
člen | Jitka Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2024 |
Adresa | Čížovská 1586, 19016 Praha 9 |
Člen | Marie Hrdinová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 26.7.2024 |
Adresa | Chabeřická 563, 19016 Praha |
Tajemník | Ing. Ladislav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 26.7.2024 |
Adresa | Dědická 67, 19016 Praha |
Předseda | Blanka Exnerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 26.7.2024 |
Adresa | Oplanská 160, 19016 Praha |
IČO: | 63838974 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Újezd ned Lesy |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 21 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 10. 1990 |
Sídlo: | Staroújezdská 495, Praha 19016 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |