Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk (01389351) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Fibichova 2320/13, 78701 Šumperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44081 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01389351 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Fibichova 2320/13, Šumperk 78701, Česká republika | 29.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Finská 2729/18, Šumperk 78701, Česká republika | 7.4.2021 - 29.4.2023 |
Adresa: | Nemocniční 1331/37, Šumperk 78701, Česká republika | 1.1.2014 - 7.4.2021 |
předseda | Pavlína Klárová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Fibichova 2320/13, 78701 Šumperk |
člen | Dominika Hlavsová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Balbínova 3051/6, 78701 Šumperk |
člen | Marie Šafářová |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Šumavská 2169/33, 78701 Šumperk |
člen | Jozef Mazúr |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Zahradní 2652/25, 78701 Šumperk |
člen | Zdeněk Šenk |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2024 |
Adresa | Bludovská 2598/16, 78701 Šumperk |
předseda | Pavlína Klárová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 do 28.6.2024 |
Adresa | Fibichova 2320/13, 78701 Šumperk |
člen | Marie Šafářová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 do 28.6.2024 |
Adresa | Šumavská 2169/33, 78701 Šumperk |
člen | Dominika Hlavsová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 do 28.6.2024 |
Adresa | Balbínova 3051/6, 78701 Šumperk |
člen | Josef Mazúr |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 do 28.6.2024 |
Adresa | Zahradní 2652/25, 78701 Šumperk |
Tajemník | Jiří Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 28.6.2024 |
Adresa | Evaldova 1894/3, 78701 Šumperk |
předseda | Zdeněk Soural |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 29.4.2023 |
Adresa | Finská 2729/18, 78701 Šumperk |
Předseda | Jiří Fiala |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 1.12.2020 |
Adresa | Nemocniční 1331/37, 78701 Šumperk |
IČO: | 01389351 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U trati Šumperk |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Šumperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 10. 1990 |
Sídlo: | Fibichova 2320/13, Šumperk 78701 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |