Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese K Náklí 404, 25741 Týnec nad Sázavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61669326 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Náklí 404, Týnec nad Sázavou 25741, Česká republika | 25.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Sadová 173, Týnec nad Sázavou 25741, Česká republika | 1.1.2014 - 25.7.2015 |
předseda | Šárka Belovická |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 79, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Jitka Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | 52, 25741 Bukovany |
člen | Vladimíra Korcová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Pod Kavalírkou 1300/3, 15000 Praha |
člen | Helena Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Družstevní 271, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Věra Urbancová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Sadová 136, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Irena Jalovecká |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | 161, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Luděk Šefrna |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 244, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Jan Korec |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 229, 25741 Týnec nad Sázavou |
člen | Antonín Potůček |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2024 |
Adresa | Na Vinici 246, 25741 Týnec nad Sázavou |
Člen | RNDr Luděk Šefrna |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2024 do 2.7.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 244, 25741 Týnec nad Sázavou |
Předseda | Mgr Eva Vyskočilová |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 2.7.2024 |
Adresa | Družstevní 272, 25741 Týnec nad Sázavou |
Tajemník | Pavel Korec |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 2.7.2024 |
Adresa | K. H. Máchy 230, 25741 Týnec nad Sázavou |
Člen | Antonín Potůček |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 2.7.2024 |
Adresa | Na Vinici 246, 25741 Týnec nad Sázavou |
Člen | RNDr Luděk Šefrna |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 6.4.2024 |
Adresa | Na Kněžině 41, 25741 Týnec nad Sázavou |
IČO: | 61669326 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec nad Sázavou |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Týnec nad Sázavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 1. 1995 |
Sídlo: | K Náklí 404, Týnec nad Sázavou 25741 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |