Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly (68983379) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Rozcestí 753/11, 40007 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68983379 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rozcestí 753/11, Ústí nad Labem 40007, Česká republika | 22.6.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Peškova 531, Ústí nad Labem 40331, Česká republika | 20.3.2014 - 22.6.2022 |
Adresa: | Velká hradební 14/56, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 1.1.2014 - 20.3.2014 |
předseda | Jiří Prachař |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Rozcestí 753/11, 40007 Ústí nad Labem |
člen | Ludvík Bidlo |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Peškova 531, 40331 Ústí nad Labem |
člen | Jana Maněnová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Šrámkova 3211/8, 40011 Ústí nad Labem |
člen | Jan Jakubec |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2022 |
Adresa | Kamenná 1429/12, 40003 Ústí nad Labem |
Člen | Zdeněk Vebr |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 22.6.2022 |
Adresa | Gagarinova 2693/11, 40011 Ústí nad Labem |
Tajemník | Eva Dlasková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 22.6.2022 |
Adresa | Lipová 306/7, 40010 Ústí nad Labem |
Předseda | Ludvík Bidlo |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 22.6.2022 |
Adresa | Peškova 531, 40331 Ústí nad Labem |
IČO: | 68983379 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Teplá Stráň Dolní Zálezly |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 1. 1999 |
Sídlo: | Rozcestí 753/11, Ústí nad Labem 40007 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |