Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI (64763650) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Čechovská 121, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44970 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64763650 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čechovská 121, Příbram 26101, Česká republika | 27.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Družstevní 280, Příbram 26101, Česká republika | 5.12.2019 - 27.4.2024 |
Adresa: | Čechovská 121, Příbram 26101, Česká republika | 1.1.2014 - 5.12.2019 |
předseda | Petr Květ |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | Kozičínská 458, 26101 Příbram |
člen | Mgr. Veronika Šnajdrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | Čechovská 121, 26101 Příbram |
člen | Ludmila Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | Ryneček 152, 26101 Příbram |
předseda | Zdeněk Hájek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 27.4.2024 |
Adresa | Družstevní 280, 26101 Příbram |
člen | Ludmila Suchá |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 27.4.2024 |
Adresa | Ryneček 152, 26101 Příbram |
člen | Karel Pelikán |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2019 do 27.4.2024 |
Adresa | 28. října 37, 26101 Příbram |
Tajemník | František Felt |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 5.12.2019 |
Adresa | 28. října 3, 26101 Příbram |
Předseda | Mgr. Miloslav Šnajdr |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 5.12.2019 |
Adresa | Čechovská 121, 26101 Příbram |
IČO: | 64763650 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Svatopluka Čecha Příbram VI |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 9. 1996 |
Sídlo: | Čechovská 121, Příbram 26101 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |