Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka (60119241) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese K Hájku 1721, 50901 Nová Paka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44660 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60119241 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Hájku 1721, Nová Paka 50901, Česká republika | 13.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Nová 376, Stará Paka 50791, Česká republika | 1.1.2014 - 13.7.2024 |
předseda | Vladimír Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | K Hájku 1721, 50901 Nová Paka |
člen | Adam Sládek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Revoluční 394, 50791 Stará Paka |
člen | Věra Jenčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Achátová 1703, 50901 Nová Paka |
člen | Roman Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | K Hájku 1718, 50901 Nová Paka |
předseda | Vladimír Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2019 do 13.7.2024 |
Adresa | K Hájku 1721, 50901 Nová Paka |
Člen | Ladislav Fejfar |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 13.7.2024 |
Adresa | Revoluční 430, 50791 Stará Paka |
Člen | Ing. Josef Mařas |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 do 28.9.2019 |
Adresa | 5. května 709, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Tajemník | Ludmila Pakostová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 28.9.2019 |
Adresa | Revoluční 394, 50791 Stará Paka |
Předseda | Ing. Jaroslav Šolc |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 28.9.2019 |
Adresa | Nová 376, 50791 Stará Paka |
Člen | Ing. Josef Mařas |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 5.1.2019 |
Adresa | Francova 246, 50791 Stará Paka |
IČO: | 60119241 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará Paka |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Nová Paka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 4. 1. 1995 |
Sídlo: | K Hájku 1721, Nová Paka 50901 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |