Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Nádražní 135, 34561 Staňkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44211 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18230814 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 135, Staňkov 34561, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | František Fay |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Šumavská 219, 34561 Staňkov |
člen | Jaroslava Kucharičová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Jankovského 376, 34561 Staňkov |
člen | Jaroslava Špringerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Plzeňská 28, 34561 Staňkov |
člen | Václav Špringer |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Plzeňská 28, 34561 Staňkov |
člen | Marie Gillová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Na Tržišti 337, 34561 Staňkov |
člen | Vlasta Šperlová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Tyršova 37, 34561 Staňkov |
člen | Helena Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Jankovského 319, 34561 Staňkov |
člen | Ing. Vladislav Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 31, 34561 Staňkov |
člen | Zdenka Výrutová |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | 1. máje 37, 34561 Staňkov |
člen | Miloslav Macán |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Jiráskova 341, 34561 Staňkov |
člen | Vladimír Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2024 |
Adresa | Trnkova 67, 34561 Staňkov |
Předseda | František Fay |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 3.7.2024 |
Adresa | Šumavská 219, 34561 Staňkov |
Člen | Jaroslava Kucharičová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 3.7.2024 |
Adresa | Jankovského 376, 34561 Staňkov |
Člen | Marie Gillová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2015 do 3.7.2024 |
Adresa | Na Tržišti 337, 34561 Staňkov |
IČO (identifikační číslo): | 18230814 |
---|---|
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 30. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nádražní 135, Staňkov 34561 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Macán |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marie Gillová |
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Konečný |
Člen statutárního orgánu: | František Fay |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Kucharičová |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslava Špringerová |
Člen statutárního orgánu: | Václav Špringer |
Člen statutárního orgánu: | Vlasta Šperlová |
Člen statutárního orgánu: | Helena Svobodová |
Člen statutárního orgánu: | Zdenka Výrutová |
Člen statutárního orgánu: | Ing Vladislav Kouba |
IČO: | 18230814 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staňkov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Staňkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 6. 1992 |
Sídlo: | Nádražní 135, Staňkov 34561 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |