Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Na Kotli 1173/35, 50009 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46490 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72052881 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kotli 1173/35, Hradec Králové 50009, Česká republika | 4.11.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Severní 755/14, Hradec Králové 50003, Česká republika | 14.7.2015 - 4.11.2023 |
Adresa: | Severní 751/6, Hradec Králové 50003, Česká republika | 1.1.2014 - 14.7.2015 |
předseda | Alena Molnárová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Na Kotli 1173/35, 50009 Hradec Králové |
člen | Petr Opitz |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | Gagarinova 712/35, 50003 Hradec Králové |
Předseda | Alena Molnárová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 do 10.9.2024 |
Adresa | Na Kotli 1173/35, 50009 Hradec Králové |
člen | Petr Opitz |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 do 10.9.2024 |
Adresa | Gagarinova 712/35, 50003 Hradec Králové |
předseda | Mgr. Bc. Alena Lehká |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2024 do 9.2.2024 |
Adresa | Třebechovická 825/10, 50003 Hradec Králové |
Tajemník | Eva Reková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2022 do 4.11.2023 |
Adresa | 52, 50401 Barchov |
Předseda | Alena Lehká |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2022 do 4.11.2023 |
Adresa | Třebechovická 825/10, 50003 Hradec Králové |
Předseda | Alena Lehká |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 17.7.2022 |
Adresa | Severní 755/14, 50003 Hradec Králové |
Tajemník | Eva Reková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2019 do 13.3.2022 |
Adresa | Truhlářská 253/12, 50341 Hradec Králové |
Tajemník | Eva Reková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2017 do 30.3.2019 |
Adresa | Labská kotlina 968/8, 50002 Hradec Králové |
Člen | Věra Dernerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 6.12.2017 |
Adresa | Bidlova 796/16, 50003 Hradec Králové |
Tajemník | Václav Stőhwasser |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2015 do 6.12.2017 |
Adresa | Velká 131/97, 50341 Hradec Králové |
IČO: | 72052881 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slezské - sever Hradec Králové |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 9. 2009 |
Sídlo: | Na Kotli 1173/35, Hradec Králové 50009 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |