Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy (65338448) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 80, 67914 Ostrov u Macochy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44782 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65338448 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 80, Ostrov u Macochy 67914, Česká republika | 4.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Ostrov u Macochy, , | 1.1.2014 - 4.11.2015 |
Přeseda | Osvald Kašpárek |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 38, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Miroslav Vybíhal |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 5, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Jiří Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 206, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Milan Keprt |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 343, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Karel Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 304, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Martin Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 252, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Ondřej Vladík |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2024 |
Adresa | 412, 67914 Ostrov u Macochy |
Člen | Jiří Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 24.7.2024 |
Adresa | 206, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Osvald Kašpárek |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 do 24.7.2024 |
Adresa | 38, 67914 Ostrov u Macochy |
Člen | Karel Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 24.7.2024 |
Adresa | 326, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Karel Kuběna |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2022 do 24.7.2024 |
Adresa | 304, 67914 Ostrov u Macochy |
člen | Miroslav Vybíhal |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2019 do 24.7.2024 |
Adresa | 5, 67914 Ostrov u Macochy |
Předseda | Josef Mrázek |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 6.10.2023 |
Adresa | 249, 67914 Ostrov u Macochy |
Tajemník | Zdeněk Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 24.11.2020 |
Adresa | 378, 67914 Ostrov u Macochy |
Člen | Milan Keprt |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2015 do 7.11.2019 |
Adresa | 343, 67914 Ostrov u Macochy |
IČO: | 65338448 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrov u Macochy |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Ostrov u Macochy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 3. 1995 |
Sídlo: | 80, Ostrov u Macochy 67914 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |