Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky (69410810) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Opletalova 468, 40331 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45454 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69410810 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opletalova 468, Ústí nad Labem 40331, Česká republika | 18.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Olšinky 540, Ústí nad Labem 40322, Česká republika | 1.1.2014 - 18.10.2019 |
předseda | Jan Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | Opletalova 468, 40331 Ústí nad Labem |
člen | Miroslav Zrůst |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | Peškova 515, 40331 Ústí nad Labem |
člen | Jiří Jehlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 |
Adresa | Olšinky 523, 40322 Ústí nad Labem |
Člen | Eva Šťastníková |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 18.10.2019 |
Adresa | Olšinky 522, 40322 Ústí nad Labem |
Tajemník | Jiří Jehlička |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 18.10.2019 |
Adresa | Olšinky 523, 40322 Ústí nad Labem |
Předseda | Karel Maraske |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2016 do 18.10.2019 |
Adresa | Olšinky 540, 40322 Ústí nad Labem |
IČO: | 69410810 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Olšinky |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 4. 1999 |
Sídlo: | Opletalova 468, Ústí nad Labem 40331 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |