Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov (68382197) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Pod Saharou 714, 25266 Libčice nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45222 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68382197 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Saharou 714, Libčice nad Vltavou 25266, Česká republika | 26.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Saharou 696, Libčice nad Vltavou 25266, Česká republika | 1.1.2014 - 26.7.2024 |
Předseda | Jana Rollová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 714, 25266 Libčice nad Vltavou |
Člen | Martina Manková |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 713, 25266 Libčice nad Vltavou |
Člen | David Vlasák |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Konstantinova 1483/24, 14900 Praha |
Člen | František Ureš |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 713, 25266 Libčice nad Vltavou |
Člen | Ing. Martin Chrobák |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Letecká 878, 25266 Libčice nad Vltavou |
Člen | Josef Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | K. H. Borovského 283, 25266 Libčice nad Vltavou |
Člen | Ing. Jiří Flégl |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2024 |
Adresa | Zelená 1084/15a, 16000 Praha |
Člen | Libuše Jůzová |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 693, 25266 Libčice nad Vltavou |
Tajemník | Ing Václav Král |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 696, 25266 Libčice nad Vltavou |
Předseda | Jiří Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2015 do 22.6.2024 |
Adresa | Pod Saharou 712, 25266 Libčice nad Vltavou |
IČO: | 68382197 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Libčice nad Vltavou Osada Chýnov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Libčice nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 4. 1998 |
Sídlo: | Pod Saharou 714, Libčice nad Vltavou 25266 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |