Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec (05203066) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 27, 44001 Postoloprty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 7. 2016 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 7. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66150 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05203066 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 20.7.2016 |
Zapsána dne: | 20.7.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 27, Postoloprty 44001, Česká republika | 2.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 337, Žatec 43801, Česká republika | 20.7.2016 - 2.10.2019 |
Tajemník | Jiří Vondráček |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 |
Adresa | Jungmannova 2772, 43801 Žatec |
Předseda | Drahomír Pop |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Husova 2427, 43801 Žatec |
člen | Ing. Luboš Dobda Ph.D |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2019 |
Adresa | 181, 43967 Ročov |
Člen | Miroslav Kaloš |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 2.10.2019 |
Adresa | Masarykova 337, 43801 Žatec |
Předseda | Drahomír Pop |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 12.10.2016 |
Adresa | Husova 2427, 43801 Žatec |
Předseda | Drahomír Pop |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 12.10.2016 |
Adresa | Husova 2427, 43801 Žatec |
IČO: | 05203066 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kaktusáři Žatec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Postoloprty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 7. 2016 |
Sídlo: | 27, Postoloprty 44001 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |