Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II (71244174) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Družstevní 426, 79070 Javorník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 46205 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71244174 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní 426, Javorník 79070, Česká republika | 28.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 277, Javorník 79070, Česká republika | 1.1.2014 - 28.12.2022 |
Předseda | Kostas Adamopulos |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Družstevní 426, 79070 Javorník |
člen | Břetislav Druhan |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | 17. listopadu 460, 79070 Javorník |
člen | Petr Kryštofík |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Janošíkova 522, 79070 Javorník |
člen | Marcela Fudala |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Míru 390, 79070 Javorník |
člen | Jiří Růčka |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2024 |
Adresa | Družstevní 428, 79070 Javorník |
předseda | Kostas Adamopulos |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 15.5.2024 |
Adresa | Družstevní 426, 79070 Javorník |
místopředseda | Břetislav Druhan |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 15.5.2024 |
Adresa | Míru 408, 79070 Javorník |
člen | Marcela Fudala |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 15.5.2024 |
Adresa | Míru 390, 79070 Javorník |
Tajemník | Petr Kryštofík |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 15.5.2024 |
Adresa | Janošíkova 522, 79070 Javorník |
Předseda | Jiří Švábek |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 do 11.7.2022 |
Adresa | Nádražní 277, 79070 Javorník |
IČO: | 71244174 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Javorník II |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Javorník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 1. 2005 |
Sídlo: | Družstevní 426, Javorník 79070 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |