Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese 427, 73911 Janovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45648 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70305579 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 427, Janovice 73911, Česká republika | 13.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 306, Janovice 73911, Česká republika | 20.6.2015 - 13.7.2024 |
Adresa: | 352, Janovice 73911, Česká republika | 1.1.2014 - 20.6.2015 |
Předseda | Viktor Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 427, 73911 Janovice |
Člen | Ing Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 306, 73911 Janovice |
Člen | Martina Koloničná |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | 427, 73911 Janovice |
Předseda | Ing Jana Zdralková |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 do 13.7.2024 |
Adresa | 306, 73911 Janovice |
člen | Kateřina Bryśová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2019 do 13.7.2024 |
Adresa | 368, 73911 Janovice |
člen | Mgr. Martina Koloničná |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2019 do 13.7.2024 |
Adresa | 427, 73911 Janovice |
člen | Mgr. Viktor Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2019 do 13.7.2024 |
Adresa | 427, 73911 Janovice |
člen | Ing. Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2023 do 13.7.2024 |
Adresa | 306, 73911 Janovice |
člen | Ing. Martin Zdralek |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2019 do 14.10.2023 |
Adresa | 547, 73911 Janovice |
Tajemník | Anna Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 do 13.8.2019 |
Adresa | 80, 73911 Janovice |
Člen | Iva Kociánová |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2015 do 13.8.2019 |
Adresa | 5, 73911 Janovice |
IČO: | 70305579 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Janovice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Janovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 3. 2000 |
Sídlo: | 427, Janovice 73911 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |