Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Aloisina výšina 638/120, 46015 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 43666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68455747 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Aloisina výšina 638/120, Liberec 46015, Česká republika | 2.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Gagarinova 749/24, Liberec 46006, Česká republika | 25.7.2015 - 2.9.2022 |
Adresa: | Gagarinova 752/27, Liberec 46006, Česká republika | 1.1.2014 - 25.7.2015 |
Předseda | Petr Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Aloisina výšina 638/120, 46015 Liberec |
Člen | Ing. Martin Link |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Kaplického 368, 46312 Liberec |
Člen | Ing. Radka Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Ořechová 1615/7, 46311 Liberec |
Člen | Jan Folprecht |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2024 |
Adresa | Gagarinova 752/27, 46006 Liberec |
předseda | Petr Neumann |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 22.8.2024 |
Adresa | Aloisina výšina 638/120, 46015 Liberec |
člen | Ing. Martin Link |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 22.8.2024 |
Adresa | Kaplického 368, 46312 Liberec |
člen | Ing. Radka Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 22.8.2024 |
Adresa | Ořechová 1615/7, 46311 Liberec |
člen | Jan Folprecht |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2022 do 22.8.2024 |
Adresa | Gagarinova 752/27, 46006 Liberec |
Člen | Miroslava Danihelková |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 2.9.2022 |
Adresa | Dobiášova 865/44, 46006 Liberec |
Předseda | Ing Radek Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 do 2.9.2022 |
Adresa | Gagarinova 789/1, 46006 Liberec |
Předseda | Ing Radek Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2015 do 28.7.2021 |
Adresa | Gagarinova 749/24, 46006 Liberec |
IČO: | 68455747 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Hanychov Liberec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 10. 1971 |
Sídlo: | Aloisina výšina 638/120, Liberec 46015 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |