Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci (69976694) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese , Chodov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45553 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69976694 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Členská schůze pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov rozhodla o jeho zrušení ke dni 06.10.2023. Tímto dnem vstoupil pobočný spolek do likvidace. | 28.10.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Chodov 8E , | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Jiří Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2021 |
Adresa | Komenského 1077, 35735 Chodov |
Člen | Annemaria Rubášová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 |
Adresa | Smetanova 732, 35735 Chodov |
Tajemník | Jan Königsmark |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 |
Adresa | Husova 750, 35735 Chodov |
Člen | Alena Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 |
Adresa | Husova 988, 35735 Chodov |
Předseda | Jiří Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2016 do 18.12.2021 |
Adresa | 8, 35735 Chodov |
IČO: | 69976694 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Chodov v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Chodov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 11. 1999 |
Sídlo: | , Chodov |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |