Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun (43763278) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese V Hlinkách 650/25, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44190 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43763278 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | V Hlinkách 650/25, Beroun 26601, Česká republika | 25.5.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Branislavova 1419/9, Beroun 26601, Česká republika | 28.11.2015 - 25.5.2024 |
Adresa: | , Beroun, , | 1.1.2014 - 28.11.2015 |
předseda | Lukáš Patka |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2024 |
Adresa | V Zahradách 1867, 26601 Beroun |
člen | Dana Lebrušková |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2024 |
Adresa | V Hlinkách 650/25, 26601 Beroun |
člen | Naděžda Železná |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2024 |
Adresa | Slapská 1498, 26601 Beroun |
člen | Dana Lebrušková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2023 do 25.5.2024 |
Adresa | V Hlinkách 650/25, 26601 Beroun |
Předseda | Bohumil Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 25.5.2024 |
Adresa | Branislavova 1419/9, 26601 Beroun |
Člen | Ivan Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2015 do 13.7.2023 |
Adresa | Okružní 1518, 26601 Beroun |
IČO: | 43763278 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. I Beroun |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 1991 |
Sídlo: | V Hlinkách 650/25, Beroun 26601 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |