Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice (66091471) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Unčínská 1547/16, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44934 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66091471 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Unčínská 1547/16, Teplice 41501, Česká republika | 3.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Denisova 407/9, Teplice 41503, Česká republika | 17.2.2021 - 3.9.2021 |
Adresa: | Májová 1475, Teplice 41501, Česká republika | 1.1.2014 - 17.2.2021 |
Předseda | Miroslava Šorfová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Unčínská 1547/16, 41501 Teplice |
Člen | Martina Necidová |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Unčínská 1553/2, 41501 Teplice |
Člen | Jiří Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Bohosudovská 1480, 41501 Teplice |
člen | Vratislav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 21.8.2024 |
Adresa | Unčínská 1548/18, 41501 Teplice |
člen | Miroslava Šorfová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 21.8.2024 |
Adresa | Unčínská 1547/16, 41501 Teplice |
člen | Martina Necidová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 21.8.2024 |
Adresa | Unčínská 1553/2, 41501 Teplice |
předseda | Vlastislav Draboň |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 3.9.2021 |
Adresa | Denisova 407/9, 41503 Teplice |
Člen | Miroslav Mikšovský |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 17.2.2021 |
Adresa | Nedbalova 1836, 41501 Teplice |
Tajemník | Jana Kabíčková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 17.2.2021 |
Adresa | Unčínská 1511/7, 41501 Teplice |
Předseda | Jiří Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 17.2.2021 |
Adresa | Májová 1475, 41501 Teplice |
IČO: | 66091471 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Teplice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 4. 1996 |
Sídlo: | Unčínská 1547/16, Teplice 41501 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |