Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov (42139805) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Zámeckého parku 843, 43601 Litvínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42139805 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Zámeckého parku 843, Litvínov 43601, Česká republika | 28.12.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Martinů 421, Litvínov 43603, Česká republika | 20.7.2016 - 28.12.2022 |
Adresa: | U Bílého sloupu 2086, Litvínov 43601, Česká republika | 1.1.2014 - 20.7.2016 |
předseda | Bc. Pavla Kašpárková, DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | U Zámeckého parku 843, 43601 Litvínov |
člen | Petr Minařík |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | Tylova 2076, 43601 Litvínov |
člen | Mgr. Pavlína Bžochová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2024 |
Adresa | K Loučkám 1298, 43601 Litvínov |
člen | Mgr. Pavlína Bžochová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 do 14.9.2024 |
Adresa | K Loučkám 1298, 43601 Litvínov |
předseda | Bc. Pavla Kašpárková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 14.9.2024 |
Adresa | U Zámeckého parku 843, 43601 Litvínov |
člen | Miroslav Spěšný |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 14.9.2024 |
Adresa | U Zámeckého parku 831, 43601 Litvínov |
člen | Petr Minařík |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 14.9.2024 |
Adresa | Tylova 2076, 43601 Litvínov |
člen | Milan Pšenička |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 14.9.2024 |
Adresa | Gorkého 789, 43601 Litvínov |
člen | Jaromír Sklenář |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 14.9.2024 |
Adresa | U Zámeckého Parku 840, 43601 Litvínov |
člen | Mgr. Pavlína Bžochová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 do 14.4.2023 |
Adresa | Skrétova 925/44, 30100 Plzeň |
člen | Petr Černý |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 28.12.2022 |
Adresa | Ukrajinská 926, 43601 Litvínov |
člen | Konstantin Smrček |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 28.12.2022 |
Adresa | U Bílého sloupu 2086, 43601 Litvínov |
Člen | Pavla Kašpárková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 28.12.2022 |
Adresa | U Zámeckého parku 843, 43601 Litvínov |
předseda | Vlastimila Šlégrová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 do 10.12.2021 |
Adresa | Martinů 421, 43603 Litvínov |
předseda | František Holeček |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2019 do 1.12.2020 |
Adresa | U Věžových domů 2933/8, 43401 Most |
Člen | Vlastimila Šlégrová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 1.12.2020 |
Adresa | Martinů 421, 43603 Litvínov |
Člen | Martin Kuzma |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 12.11.2019 |
Adresa | Studentská 2092, 43601 Litvínov |
Tajemník | Bianca Flanderková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 12.11.2019 |
Adresa | U Zámeckého parku 2007, 43601 Litvínov |
Předseda | Petr Černý |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 12.11.2019 |
Adresa | Ukrajinská 926, 43601 Litvínov |
IČO: | 42139805 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.2 Chudeřín Litvínov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Litvínov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 11. 1992 |
Sídlo: | U Zámeckého parku 843, Litvínov 43601 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |