Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Petra Bezruče 2585/33, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 44225 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18235093 | |
Jméno: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Petra Bezruče 2585/33, Aš 35201, Česká republika | 1.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Karlova 2483, Aš 35201, Česká republika | 16.5.2015 - 1.10.2019 |
Adresa: | Karlova 2475/3, Aš 35201, Česká republika | 1.1.2014 - 16.5.2015 |
předseda | Růžena Nekolná |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Petra Bezruče 2585/33, 35201 Aš |
člen | Jaroslav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Gogolova 1334/1, 35201 Aš |
člen | Zuzana Němejcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Hlavní 608/121, 35201 Aš |
člen | Václav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Okružní 2195/50, 35201 Aš |
člen | Lukáš Strnad |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Neumannova 2631/19, 35201 Aš |
člen | Miluše Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Dlouhá 2530/24, 35201 Aš |
člen | Vladimíra Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 |
Adresa | Okružní 2195/50, 35201 Aš |
člen | Tomáš Demjanovič |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2023 do 17.7.2024 |
Adresa | Hrnčířská 2141/12, 35002 Cheb |
člen | Vladimíra Havlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 do 17.7.2024 |
Adresa | Okružní 2195/50, 35201 Aš |
člen | Miluše Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 do 17.7.2024 |
Adresa | Dlouhá 2530/24, 35201 Aš |
člen | Jaroslav Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 do 17.7.2024 |
Adresa | Gogolova 1334/1, 35201 Aš |
člen | Václav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 17.7.2024 |
Adresa | Okružní 2195/50, 35201 Aš |
člen | Zuzana Němejcová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 17.7.2024 |
Adresa | Hlavní 608/121, 35201 Aš |
předseda | Růžena Nekolná |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 17.7.2024 |
Adresa | Petra Bezruče 2585/33, 35201 Aš |
člen | Tomáš Demjanovič |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2022 do 1.3.2023 |
Adresa | Havlíčkova 2605/9, 35002 Cheb |
Člen | Jitka Kotalová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 15.2.2022 |
Adresa | Dlouhá 2533/30, 35201 Aš |
Člen | Jana Májová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 15.2.2022 |
Adresa | Slovanská 2868, 35201 Aš |
Tajemník | Elena Gyepešová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 15.2.2022 |
Adresa | Hlavní 2456/143, 35201 Aš |
člen | Eva Almassyová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 15.2.2022 |
Adresa | Hlavní 2486/9, 35201 Aš |
člen | Pavel Labant |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2019 do 15.2.2022 |
Adresa | 13, 29406 Židněves |
Člen | Josef Císař |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Mikulášská 2495/4, 35201 Aš |
Člen | Karel Flaška |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Dobrovského 2593/12, 35201 Aš |
Člen | Eva Šulcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Tesařská 2441/1, 35201 Aš |
Člen | Štěpán Toth |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Karlova 2484, 35201 Aš |
Člen | Jana Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Karlova 2478/9, 35201 Aš |
Člen | Edita Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Karlova 2475/3, 35201 Aš |
Předseda | Daniel Trkal |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2015 do 1.10.2019 |
Adresa | Karlova 2483, 35201 Aš |
IČO: | 18235093 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Aš |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 7. 1992 |
Sídlo: | Petra Bezruče 2585/33, Aš 35201 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |