Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Karla Čapka 1131, 51251 Lomnice nad Popelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 45368 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69172579 | |
Jméno: | Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karla Čapka 1131, Lomnice nad Popelkou 51251, Česká republika | 13.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Lomnice nad Popelkou, , | 1.1.2014 - 13.6.2015 |
Člen | Marie Stříbrná |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Palackého 168, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Květa Máková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Jičínská 562, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Dobromila Kobrlová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Karla Čapka 1133, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Předseda | Libuše Cermanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Karla Čapka 1131, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Tajemník | Vlasta Filipová |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Smetanova 1281, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Milan Bartoníček |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 |
Adresa | Kavánova 1072, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Václav John |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2022 |
Adresa | Jiřího Zahradníka 620, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Růžena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 17.10.2020 |
Adresa | 5. května 716, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Emilie Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 do 6.2.2024 |
Adresa | K urnovému háji 1275, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Václav John |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 6.1.2022 |
Adresa | Jiřího Zahradníka 620, 51251 Lomnice nad Popelkou |
Člen | Růžena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 17.10.2020 |
Adresa | Šimůnkova 1605/11, 18200 Praha |
Člen | Emilie Vaňková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 23.6.2016 |
Adresa | Husovo náměstí 27, 51251 Lomnice nad Popelkou |
IČO: | 69172579 |
---|---|
Firma: | Základní organizace České zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Lomnice nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 12. 1998 |
Sídlo: | Karla Čapka 1131, Lomnice nad Popelkou 51251 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |