Z.W.X. Business s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Z.W.X. Business s. r. o. (06480659) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Přátelství 1518/3, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2017 a je stále aktivní. Z.W.X. Business s. r. o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Z.W.X. Business s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Z.W.X. Business s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 10. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 351354 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06480659 | |
Jméno: | ta Baguetteria s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.2017 |
Zapsána dne: | 2.10.2017 |
Základní kapitál | 2 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Přátelství 1518/3, Praha 10200, Česká republika | 17.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Benešovo náměstí 488/10, Teplice 41501, Česká republika | 2.10.2017 - 17.5.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.10.2017 |
Hostinská činnost | 2.10.2017 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 2.10.2017 |
Jednatel | Filip Černý |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2022 |
Adresa | Jaroslava Šípka 486, 27303 Stochov |
Jednatel | Filip Černý |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2021 do 3.9.2022 |
Adresa | Mírové náměstí 259, 27303 Stochov |
Jednatel | Ing. Lenka Hořínková |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 17.5.2021 |
Adresa | Milady Horákové 862/72, 17000 Praha |
Jednatel | Klára Bucková |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2019 do 17.5.2021 |
Adresa | Spojenecká 1067/2, 41501 Teplice |
Jednatel | Eva Rusová |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 do 9.5.2019 |
Adresa | U Zámecké zahrady 1052/6, 41501 Teplice |
Jednatel | Bc. Miroslav Chroust MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2017 do 9.5.2019 |
Adresa | U Zámecké zahrady 1052/6, 41501 Teplice |
IČO (identifikační číslo): | 06480659 |
---|---|
Jméno: | Z.W.X. Business s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 2017 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 2. 10. 2017 |
Přerušeno od | 9. 10. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Lenka Hořínková |
---|
IČO: | 06480659 |
---|---|
Firma: | Z.W.X. Business s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 10. 2017 |
Sídlo: | náměstí Přátelství 1518/3, Praha 10200 |
---|
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |