Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. (05284171) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Ruská 460/18, 10100 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 8. 2016 a je stále aktivní. Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 8. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66196 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05284171 | |
Jméno: | Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 25.8.2016 |
Zapsána dne: | 25.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ruská 460/18, Praha 10100, Česká republika | 16.11.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Horní 1462/2, Praha 14000, Česká republika | 12.12.2020 - 16.11.2022 |
Adresa: | K podjezdu 1445/5, Praha 14000, Česká republika | 9.4.2019 - 12.12.2020 |
Adresa: | Biskupcova 1751/65, Praha 13000, Česká republika | 25.8.2016 - 9.4.2019 |
Předseda | Ing. arch. Tereza Korbelová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2024 |
Adresa | Roklanská 1928/84, 25101 Říčany |
Místopředseda | Barbora Kocandová |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2024 |
Adresa | Ruská 460/18, 10100 Praha |
Předseda | Barbora Kocandová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 do 9.1.2024 |
Adresa | Ruská 460/18, 10100 Praha |
Jednatel spolku | Zuzana Kuberová |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 16.11.2022 |
Adresa | Kotnovská 179/30, 39001 Tábor |
Jednatel spolku | Tereza Korbelová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 16.11.2022 |
Adresa | Roklanská 1928/84, 25101 Říčany |
Jednatel spolku | Barbora Kocandová |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2021 do 16.11.2022 |
Adresa | Ruská 460/18, 10100 Praha |
Jednatel spolku | Barbora Kocandová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 31.12.2021 |
Adresa | Hráského 1906/3, 14800 Praha |
Jednatel spolku | Zuzana Kuberová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 9.7.2021 |
Adresa | Farského 1461/2, 39002 Tábor |
Jednatel spolku | Zuzana Kuberová |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2019 do 16.9.2020 |
Adresa | Horní 1462/2, 14000 Praha |
Jednatel spolku | Zuzana Kuberová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2017 do 13.11.2019 |
Adresa | K podjezdu 1445/5, 14000 Praha |
Jednatel spolku | Zuzana Kuberová |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 do 25.8.2017 |
Adresa | Jirečkova 1073/4, 17000 Praha |
Jednatel spolku | Zuzana Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 22.9.2016 |
Adresa | Jirečkova 1073/4, 17000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 05284171 |
---|---|
Jméno: | Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. |
Právní forma podnikání: | Pobočný spolek |
Vznik první živnosti: | 25. 8. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Horní 1462/2, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 2016 |
IČO: | 05284171 |
---|---|
Firma: | Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, z. s. |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 8. 2016 |
Sídlo: | Ruská 460/18, Praha 10100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |