Z + M Logistics, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Z + M Logistics, spol. s r.o. (28650808) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gorkého 621/26, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2011 a je stále aktivní. Z + M Logistics, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Z + M Logistics, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Z + M Logistics, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36919 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28650808 | |
Jméno: | Kolář Logistics, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.2.2011 |
Zapsána dne: | 25.2.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gorkého 621/26, Ostrava 70200, Česká republika | 16.12.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů | 8.3.2023 |
Velkoobchod a maloobchod | 8.3.2023 |
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | 8.3.2023 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 8.3.2023 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 8.3.2023 |
Poskytování technických služeb | 8.3.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče | 8.3.2023 |
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 8.3.2023 |
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 8.3.2023 |
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické | 8.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - velkoobchod a maloobchod - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - pronájem a půjčování věcí movitých - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování technických služeb - výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 24.9.2021 - 8.3.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče | 24.9.2021 - 8.3.2023 |
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 24.9.2021 - 8.3.2023 |
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 24.9.2021 - 8.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.12.2014 - 24.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.2.2011 - 16.12.2014 |
Jednatel | David Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2014 |
Adresa | Na Výsluní 1392, 73934 Šenov |
jednatel | Tomáš Onderek |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2023 |
Adresa | 787, 73937 Horní Bludovice |
jednatel | David Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2012 do 16.12.2014 |
Adresa | Na Výsluní 1392, 73934 Šenov |
jednatel | Bc. Michal Kolář |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 21.12.2012 |
Adresa | Kaštanová 1065, 73934 Šenov |
IČO (identifikační číslo): | 28650808 |
---|---|
Jméno: | Z + M Logistics, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 2. 2011 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Gorkého 621/26, Ostrava 70200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2022 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Onderek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | David Ševčík |
IČO: | 28650808 |
---|---|
Firma: | Z + M Logistics, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 2. 2011 |
Sídlo: | Gorkého 621/26, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba chemických látek a chemických přípravků |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Ostatní pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |