Yoga Experience Center, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Yoga Experience Center, z.s. (06233376) je Spolek. Sídlí na adrese Hábova 1565/10, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2017 a je stále aktivní. Yoga Experience Center, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Yoga Experience Center, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Yoga Experience Center, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 7. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 68713 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06233376 | |
Jméno: | Jóga v korunách, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 31.7.2017 |
Zapsána dne: | 31.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hábova 1565/10, Praha 15500, Česká republika | 4.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | V stráni 485/11, Praha 15000, Česká republika | 31.7.2017 - 4.8.2020 |
předseda výboru | Lenka Litt |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | Mečislavova 181/9, 14000 Praha |
člen výboru | Gabriela Hessová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 |
Adresa | Hostinského 1537/5, 15500 Praha |
člen výboru | Jana Zvalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | Hábova 1565/10, 15500 Praha |
předseda výboru | Lenka Litt |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 do 28.6.2023 |
Adresa | Hábova 1565/10, 15500 Praha |
předseda výboru | Lenka Zvalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2020 do 18.5.2023 |
Adresa | Hábova 1565/10, 15500 Praha |
člen výboru | Jan Písecký |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 do 4.8.2020 |
Adresa | U Santošky 2286/9, 15000 Praha |
předseda výboru | Lenka Zvalová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2018 do 19.2.2020 |
Adresa | U Santošky 2286/9, 15000 Praha |
předseda výboru | Lenka Zvalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 do 20.7.2018 |
Adresa | Hábova 1565/10, 15500 Praha |
předseda výboru | Lenka Zvalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2017 do 20.7.2018 |
Adresa | Hábova 1565/10, 15500 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 06233376 |
---|---|
Jméno: | Yoga Experience Center, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 31. 7. 2017 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hábova 1565/10, Praha 15500 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 8. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Zvalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Gabriela Hessová |
Člen statutárního orgánu: | Lenka Litt |
IČO: | 06233376 |
---|---|
Firma: | Yoga Experience Center, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 7. 2017 |
Sídlo: | Hábova 1565/10, Praha 15500 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |