YNOL stav s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
YNOL stav s.r.o. (04564294) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 618, 25244 Psáry. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 2015 a je stále aktivní. YNOL stav s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o YNOL stav s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro YNOL stav s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 11. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 249148 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04564294 | |
Jméno: | VALUKO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.11.2015 |
Zapsána dne: | 13.11.2015 |
Základní kapitál | 70 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.11.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 618, Psáry 25244, Česká republika | 8.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Postřižínská 20, Odolena Voda 25070, Česká republika | 13.11.2015 - 8.11.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s výjimkou oboru činnosti výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 8.11.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.11.2015 - 8.11.2021 |
jednatel | Vasyl Plish |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2022 |
Adresa | 224, 25741 Bukovany |
jednatel | Vasyl Plish |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2021 do 23.11.2022 |
Adresa | Novovysočanská 224/17, 19000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Vachek |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 8.11.2021 |
Adresa | Školská 108/15, 50011 Hradec Králové |
jednatel | Jiří Lubas |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 do 8.11.2021 |
Adresa | Pod Tvrzí 388, 25070 Odolena Voda |
IČO (identifikační číslo): | 04564294 |
---|---|
Jméno: | YNOL stav s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 11. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Postřižínská 20, Odolena Voda 25070 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Vachek |
---|
IČO: | 04564294 |
---|---|
Firma: | YNOL stav s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Psáry |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 11. 2015 |
Sídlo: | 618, Psáry 25244 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n. |