YANNIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
YANNIS s.r.o. (03857468) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kořenského 905/4, 40003 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2015 a je stále aktivní. YANNIS s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o YANNIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro YANNIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 3. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35387 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03857468 | |
Jméno: | YANNIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.2015 |
Zapsána dne: | 4.3.2015 |
Základní kapitál | 5 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kořenského 905/4, Ústí nad Labem 40003, Česká republika | 28.9.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 69, Ústí nad Labem 40340, Česká republika | 29.10.2020 - 28.9.2021 |
Adresa: | Hostovická 3327/14, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 30.12.2017 - 29.10.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.3.2015 |
jednatel | Erik Uxa |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2023 |
Adresa | 175, 75607 Zděchov |
jednatel | Erik Uxa |
---|---|
Ve funkci | od 28.9.2021 do 28.3.2023 |
Adresa | 165, 75607 Zděchov |
Jednatel | Dušan Vyhnánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2017 do 28.9.2021 |
Adresa | 1, 41131 Velemín |
Jednatel | Bc. Martina Vyhnánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2015 do 30.12.2017 |
Adresa | 69, 40340 Ústí nad Labem |
IČO (identifikační číslo): | 03857468 |
---|---|
Jméno: | YANNIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 3. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 69, Ústí nad Labem 40340 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Dušan Vyhnánek |
---|
IČO: | 03857468 |
---|---|
Firma: | YANNIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Střekov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 3. 2015 |
Sídlo: | Kořenského 905/4, Ústí nad Labem 40003 |
---|
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |