YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci (26665077) je Spolek. Sídlí na adrese 39, 56401 Klášterec nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5320 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26665077 | |
Jméno: | YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Spolek vstoupil na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 12. 4. 2024 do likvidace. Datum vstupu do likvidace je 12. 4. 2024. | 15.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 39, Klášterec nad Orlicí 56401, Česká republika | 15.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 15, Klášterec nad Orlicí 56401, Česká republika | 11.10.2019 - 15.4.2024 |
Adresa: | 200, Klášterec nad Orlicí 56182, Česká republika | 1.1.2014 - 11.10.2019 |
místopředseda výboru (sportovní ředitel) | Petr Kalášek |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 |
Adresa | 43, 56182 Klášterec nad Orlicí |
předseda výboru | Petr Kalášek |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | 259, 56182 Klášterec nad Orlicí |
místopředseda výboru (hospodář) | Lucie Kalášková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2024 |
Adresa | 259, 56182 Klášterec nad Orlicí |
místopředseda výboru (hospodář) | Lucie Kalášková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2024 do 31.8.2024 |
Adresa | 39, 56401 Klášterec nad Orlicí |
předseda výboru | Petr Kalášek |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2024 do 31.8.2024 |
Adresa | 39, 56401 Klášterec nad Orlicí |
místopředseda výboru (hospodář) | Lucie Kalášková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 23.3.2024 |
Adresa | 15, 56401 Klášterec nad Orlicí |
předseda výboru | Petr Kalášek |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2019 do 22.3.2024 |
Adresa | 15, 56401 Klášterec nad Orlicí |
IČO: | 26665077 |
---|---|
Firma: | YAMAHA TEAM Petr Kalášek z.s. v likvidaci |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 5. 2004 |
Sídlo: | 39, Klášterec nad Orlicí 56401 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |