Yacht Club Yachta´s z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Yacht Club Yachta´s z.s. (02922061) je Spolek. Sídlí na adrese Losky 3071, 76001 Zlín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2014 Yacht Club Yachta´s z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Yacht Club Yachta´s z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Yacht Club Yachta´s z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 5. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 29397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02922061 | |
Jméno: | MORIS design Yacht Club z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 21.5.2014 |
Zapsána dne: | 21.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 21.5.2014 - 21.9.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Losky 3071, Zlín 76001, Česká republika | 21.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Pod Stárkou 1462/33, Praha 14000, Česká republika | 21.5.2014 - 21.9.2023 |
Předseda | Tomáš Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2023 |
Adresa | Losky 3071, 76001 Zlín |
Předseda výboru | Tomáš Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 do 21.9.2023 |
Adresa | Losky 3071, 76001 Zlín |
Člen výboru | David Martínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 do 21.9.2023 |
Adresa | Cihelní 1011, 68725 Hluk |
Člen výboru | Monika Simonová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2023 do 21.9.2023 |
Adresa | 17. listopadu 3981/6, 76701 Kroměříž |
Místopředseda výboru | Filip Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2018 do 29.8.2023 |
Adresa | U krčské vodárny 375/18, 14000 Praha |
Místopředseda výboru | Adam Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2022 do 29.8.2023 |
Adresa | U Dobešky 1429/3, 14700 Praha |
Předseda výboru | Radomír Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 29.8.2023 |
Adresa | Netolická 639/19, 14800 Praha |
Místopředseda výboru | Adam Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 12.5.2022 |
Adresa | Netolická 639/19, 14800 Praha |
Místopředseda výboru | Filip Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 9.2.2018 |
Adresa | Netolická 639/19, 14800 Praha |
Místopředseda výboru | Filip Klofáč |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 do 9.2.2018 |
Adresa | Netolická 639/19, 14800 Praha |
IČO: | 02922061 |
---|---|
Firma: | Yacht Club Yachta´s z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Zlín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 5. 2014 |
Sídlo: | Pod Stárkou 1462/33, Praha 14000 |
---|
Činnosti sportovních klubů |