Y O G I s. r. o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Y O G I s. r. o. "v likvidaci" (60320443) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Obecní 86/1, 71500 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 8. 1994 a je stále aktivní. Y O G I s. r. o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Y O G I s. r. o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Y O G I s. r. o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 8. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11638 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60320443 | |
Jméno: | Y O G I s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.8.1994 |
Zapsána dne: | 15.8.1994 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 47 Cm 5/2024-11, ze dne 4.6.2024, které nabylo právní moci dne 10.7.2024, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 11.9.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.8.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obecní 86/1, Ostrava 71500, Česká republika | 20.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Čihalíkova 7/27, Ostrava 71500, Česká republika | 15.8.1994 - 20.8.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.8.2013 - 20.12.2023 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.8.1994 - 20.8.2013 |
jednatel | David Rafaj |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2020 |
Adresa | Zelená 3062/32, 70200 Ostrava |
jednatel | Barbora Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2016 |
Adresa | Stavební 993/3, 70800 Ostrava |
jednatel | David Rafaj |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2013 do 16.5.2020 |
Adresa | Obecní 86/1, 71500 Ostrava |
jednatel | Barbora Rafaj |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2016 do 7.10.2016 |
Adresa | Stavební 993/3, 70800 Ostrava |
jednatel | Barbora Rafaj |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2013 do 1.10.2016 |
Adresa | Obecní 86/1, 71500 Ostrava |
jednatel | Alois Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.1998 do 20.8.2013 |
Adresa | Charvátova 5, 71500 Ostrava |
jednatel | ing. Jan Muroň |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.1994 do 23.7.2013 |
Adresa | Čihalíkova 7/27, 71500 Ostrava |
jednatel | ing. Jan Vogl |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1996 do 5.3.1998 |
Adresa | Bohumínská 442/51, 71000 Ostrava |
jednatel | ing. Jan Vogl |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.1994 do 24.9.1996 |
Adresa | Masarykova 1107, 76302 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 60320443 |
---|---|
Jméno: | Y O G I s. r. o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 8. 1994 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Obecní 86/1, Ostrava 71500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 1. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Rafaj |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Barbora Mrázková |
IČO: | 60320443 |
---|---|
Firma: | Y O G I s. r. o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Michálkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 8. 1994 |
Sídlo: | Obecní 86/1, Ostrava 71500 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |