XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ (27817903) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Nové školy 1213/77, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 11. 2007 XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 11. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 52666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27817903 | |
Jméno: | XON Spedition, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.11.2007 |
Zapsána dne: | 12.11.2007 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.03.2017, č.j. 15 Cm 149/2016-13, které nabylo právní moci dne 06.05.2017, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 16.5.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.11.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Nové školy 1213/77, Ostrava 70030, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Nové školy 77/1213, Ostrava 70030, Česká republika | 12.11.2007 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2011 - 21.4.2016 |
zasilatelství | 12.11.2007 - 23.11.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 12.11.2007 - 23.11.2011 |
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, mezinárodní doprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti | 12.11.2007 - 21.4.2016 |
Jednatel | Roman Luzar |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 |
Adresa | U Nové školy 1213/77, 70030 Ostrava |
jednatel | Roman Luzar |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2016 do 16.5.2017 |
Adresa | U Nové školy 1213/77, 70030 Ostrava |
jednatel | Roman Luzar |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2007 do 21.4.2016 |
Adresa | U Nové školy 77/1213, 70030 Ostrava |
IČO: | 27817903 |
---|---|
Firma: | XON Spedition, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 2007 |
Sídlo: | U Nové školy 1213/77, Ostrava 70030 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |