XANTOS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
XANTOS spol. s r.o. (25413198) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Riegrova 1530, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2000 a je stále aktivní. XANTOS spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o XANTOS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro XANTOS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 1. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25413198 | |
Jméno: | XANTOS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.1.2000 |
Zapsána dne: | 28.1.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.1.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 1530, Louny 44001, Česká republika | 24.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Baarova 1576, Louny , Česká republika | 13.7.2000 - 1.6.2012 |
Adresa: | , Mnichovský Týnec 67 , Česká republika | 28.1.2000 - 13.7.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 24.2.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.6.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 28.1.2000 - 1.6.2012 |
Jednatel | Ondřej Čížkovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2018 |
Adresa | Riegrova 1530, 44001 Louny |
Jednatel | Ondřej Čížkovský |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2015 do 4.11.2018 |
Adresa | Baarova 1576, 44001 Louny |
Jednatel | Ondřej Čížkovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2000 do 24.2.2015 |
Adresa | Baarova 1576, Louny |
Jednatel | Jiří Šifalda |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2000 do 13.7.2000 |
Adresa | , Mnichovský Týnec 67 |
IČO (identifikační číslo): | 25413198 |
---|---|
Jméno: | XANTOS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Riegrova 1530, Louny 44001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Čížkovský |
---|
IČO: | 25413198 |
---|---|
Firma: | XANTOS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 1. 2000 |
Sídlo: | Riegrova 1530, Louny 44001 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |