X-TENN, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
X-TENN, s.r.o. (48909751) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gorkého 85/42, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1993 X-TENN, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o X-TENN, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro X-TENN, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 14. 6. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11376 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48909751 | |
Jméno: | X-TENN, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.6.1993 |
Zapsána dne: | 14.6.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: rozhodnutí valné hromady společnosti o zrušení společnosti a jejím vstupu di likvidace ze dne 22.5.2003 dle ust. § 125 odst. 1 písm. i) obch. z.. | 4.9.2003 - 24.10.2005 |
Základní kapitál | 2 900 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.2005 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.1993 - 24.10.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gorkého 85/42, Brno 60200, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Gorkého 42, Brno 60200, Česká republika | 4.9.2003 - 22.9.2016 |
Adresa: | Schodová 16, Brno , Česká republika | 14.6.1993 - 4.9.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 10.8.2004 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.6.1993 |
jednatel | JUDr. Alexander Nett |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2016 |
Adresa | Tučkova 919/28, 60200 Brno |
jednatel | JUDr. Alexander Nett |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2004 do 22.9.2016 |
Adresa | Tučkova 28, Brno |
jednatel | Ing. Alena Janáčková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2002 do 20.12.2003 |
Adresa | Zikova 4, Brno |
jednatel | Ing. Alena Janáčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2001 do 3.5.2002 |
Adresa | Zikova 4, Brno |
jednatel | Petr Littmann |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1993 do 7.2.2001 |
Adresa | Schodová 16, Brno |
IČO: | 48909751 |
---|---|
Firma: | X-TENN, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 1993 |
Sídlo: | Gorkého 85/42, Brno 60200 |
---|
Velkoobchod s železářským zbožím, instalatérskými a topenářskými potřebami |
Poradenství v oblasti řízení |