WR - MADEM s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WR - MADEM s.r.o. (26191121) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U božích bojovníků 606/3, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2000 a je stále aktivní. WR - MADEM s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o WR - MADEM s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WR - MADEM s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78372 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26191121 | |
Jméno: | WR - MADEM s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.2000 |
Zapsána dne: | 27.7.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.7.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U božích bojovníků 606/3, Praha 13000, Česká republika | 12.11.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Dětská 2450/27, Praha 10000, Česká republika | 27.7.2000 - 12.11.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.7.2000 |
vedení účetnictví | 27.7.2000 - 18.12.2004 |
hostinská činnost | 27.7.2000 |
jednatel | Denisa Huttr |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2024 |
Adresa | 12, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
jednatel | Denisa Mrláková |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2021 do 11.9.2024 |
Adresa | 12, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
jednatel | Denisa Mrláková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 15.7.2021 |
Adresa | 99, 53803 Kostelec u Heřmanova Městce |
jednatel | Denisa Mrláková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2011 do 1.9.2016 |
Adresa | 490, 33845 Strašice |
jednatel | Roman Kahaj |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Kostnické náměstí 719/2, 13000 Praha |
jednatel | Evžen Borek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Pod Andělkou 154/7, 16900 Praha |
jednatel | Iveta Lichtágová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2004 do 31.10.2011 |
Adresa | Žateckých 822/5, 14000 Praha |
jednatel | Markéta Šteglová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2000 do 12.11.2004 |
Adresa | Irkutská 2494/2a, 10000 Praha |
jednatel | Ladislava Priehodová |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2000 do 12.11.2004 |
Adresa | Amforová 1929/15, 15500 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26191121 |
---|---|
Jméno: | WR - MADEM s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 2000 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | U božích bojovníků 606/3, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 11. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2000 |
Zánik oprávnění | 13. 10. 2004 |
Člen statutárního orgánu: | Denisa Huttr |
---|
IČO: | 26191121 |
---|---|
Firma: | WR - MADEM s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 7. 2000 |
Sídlo: | U božích bojovníků 606/3, Praha 13000 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |