WOWIN spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WOWIN spol. s r.o. (49196308) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 13, 34801 Staré Sedliště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1993 a je stále aktivní. WOWIN spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o WOWIN spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WOWIN spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 4312 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49196308 | |
Jméno: | WOWIN spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.1993 |
Zapsána dne: | 1.12.1993 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.11.2023 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.1993 - 21.11.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 13, Staré Sedliště 34801, Česká republika | 13.12.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Nerudova 790, Tachov 34701, Česká republika | 29.10.2015 - 13.12.2023 |
Adresa: | Na valech 55, Planá 34815, Česká republika | 1.12.1993 - 18.2.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v těchto oborech činnosti: -Zprostředkovatelské a obstaravatelské služby -Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě vyloučeného zákonem č.455/1991 Sb. | 21.11.2023 |
Zemědělská výroba | 21.11.2023 |
zemědělská výroba | 18.2.1998 - 21.11.2023 |
silniční motorová doprava | 1.12.1993 - 18.2.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb. | 1.12.1993 - 21.11.2023 |
zprostředkovatelské a obstaravatelské služby | 1.12.1993 - 21.11.2023 |
Jednatel | Andreas Windirsch |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2023 |
Adresa | Miesbrunn 12 , Pleystein |
Jednatel | Alexander Windirsch |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2023 |
Adresa | Miesbrunn 12 , Pleystein |
Jednatel | Walther Wolf |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1998 do 23.11.2023 |
Adresa | Eslarner Str. 22, Waidhaus |
Jednatel | Josef Windirsch |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.1998 do 29.10.2015 |
Adresa | Nerudova 790, Tachov |
jednatel | Milan Kuloštiak |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1993 do 18.2.1998 |
Adresa | Bohušova čp. 776 , 34815 Planá u Mar. Lázní |
jednatel | Václav Disman, R. Č. 37 06 04/061 |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1993 do 18.2.1998 |
Adresa | Na příkopech čp. 127 , 34815 Planá u Mar. Lázní |
IČO (identifikační číslo): | 49196308 |
---|---|
Jméno: | WOWIN spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 13, Staré Sedliště 34801 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Andreas Windirsch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alexander Windirsch |
IČO: | 49196308 |
---|---|
Firma: | WOWIN spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Staré Sedliště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 12. 1993 |
Sídlo: | 13, Staré Sedliště 34801 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Smíšené hospodářství |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |