Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka (01770535) je Odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 670/17, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 2013 a je stále aktivní. Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 6. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 76141 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01770535 | |
Jméno: | SIX Payment Services (Europe) S.A., organizační složka | |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | 11.6.2013 |
Zapsána dne: | 11.6.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybná 682/14, Praha 1 11000, Česká republika | 11.6.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Rohanské nábřeží 670/17, Praha 18600, Česká republika | 5.8.2019 |
Adresa: | Rybná 682/14, Praha 11000, Česká republika | 11.6.2013 - 5.8.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.6.2013 |
Marie Danišová | |
Ve funkci | od 6.7.2018 |
Adresa | Písecká 53, 25162 Mukařov |
Marie Danišová | |
Ve funkci | od 20.10.2015 do 6.7.2018 |
Adresa | 234, 66402 Ochoz u Brna |
Marie Danišová | |
Ve funkci | od 20.10.2015 do 6.7.2018 |
Adresa | 234, 66402 Ochoz u Brna |
Marie Danišová | |
Ve funkci | od 11.6.2013 do 20.10.2015 |
Adresa | 234, 66402 Ochoz u Brna |
IČO (identifikační číslo): | 01770535 |
---|---|
Jméno: | Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka |
Právní forma podnikání: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 670/17, Praha 18600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 6. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marie Danišová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marc Schluep |
Člen statutárního orgánu: | Kurt Dellenbach |
Člen statutárního orgánu: | Frédéric Lamorlette |
Člen statutárního orgánu: | Armand Thomas |
Člen statutárního orgánu: | Thomas Gruber |
Člen statutárního orgánu: | Niklaus Santschi |
Člen statutárního orgánu: | Mustafa Hakan Sekulu |
IČO: | 01770535 |
---|---|
Firma: | Worldline Financial Services (Europe) S.A., organizační složka |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 11. 6. 2013 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 670/17, Praha 18600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |