WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ (25384155) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Stodolní 851/4, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 11. 1997 WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 11. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17229 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25384155 | |
Jméno: | WORLD IMAGE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.11.1997 |
Zapsána dne: | 3.11.1997 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.10.2014, které nabylo právní moci dne 11.2.2015, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 19.1.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.11.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Stodolní 851/4, Ostrava 70200, Česká republika | 27.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Stodolní 851/4, Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 9.1.2001 - 27.10.2016 |
Adresa: | Pernerova 17, Ostrava , Česká republika | 3.11.1997 - 9.1.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.11.1997 - 25.7.2018 |
zprostředkovatelské služby | 3.11.1997 - 25.7.2018 |
fotografické služby | 3.11.1997 - 25.7.2018 |
jednatel | Alexandr Grepl |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2015 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | Alexandr Grepl |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1997 do 15.11.2015 |
Adresa | Střední 4, Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25384155 |
---|---|
Jméno: | WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 11. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Alexandr Grepl |
---|
IČO: | 25384155 |
---|---|
Firma: | WORLD IMAGE s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 11. 1997 |
Sídlo: | Stodolní 851/4, Ostrava 70200 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Fotografické činnosti |