WKMB plusinvest s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WKMB plusinvest s. r. o. (28306961) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kulkova 4045/8, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 2008 a je stále aktivní. WKMB plusinvest s. r. o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o WKMB plusinvest s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WKMB plusinvest s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 31. 10. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 60152 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28306961 | |
Jméno: | WKMB plusinvest s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.10.2008 |
Zapsána dne: | 31.10.2008 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 2.7.2014 - 3.11.2016 |
Základní kapitál | 201 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kulkova 4045/8, Brno 61500, Česká republika | 29.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Bohunická 238/67, Brno 61900, Česká republika | 3.11.2016 - 29.5.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.10.2008 |
jednatel | Karel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 |
Adresa | U Pily 270/2, 37001 České Budějovice |
jednatel | Marcel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 |
Adresa | 30, 67923 Bukovice |
jednatel | Karel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 30, 67923 Bukovice |
jednatel | Marcel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2013 do 3.11.2016 |
Adresa | 30, 67923 Bukovice |
jednatel | Karel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2013 do 3.11.2016 |
Adresa | 30, 67923 Bukovice |
jednatel | Karel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2008 do 3.11.2013 |
Adresa | 30, 67923 Bukovice |
jednatel | Marcel Vodička |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2008 do 3.11.2013 |
Adresa | Těchov 191, 67801 Blansko |
IČO (identifikační číslo): | 28306961 |
---|---|
Jméno: | WKMB plusinvest s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 10. 2008 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bohunická 238/67, Brno 61900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 10. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marcel Vodička |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Vodička |
IČO: | 28306961 |
---|---|
Firma: | WKMB plusinvest s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 10. 2008 |
Sídlo: | Bohunická 238/67, Brno 61900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |