Witkowitz Atomica a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Witkowitz Atomica a.s. (09001638) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 772/2, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2020 a je stále aktivní. Witkowitz Atomica a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Witkowitz Atomica a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Witkowitz Atomica a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 2. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25162 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09001638 | |
Jméno: | Witkowitz Atomica a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.2.2020 |
Zapsána dne: | 28.2.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.2.2020 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 28.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 772/2, Praha 11000, Česká republika | 28.2.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.2.2020 |
člen představenstva | Mgr., Ing. Viktor Chrobok Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Tulkova 769/10, 19800 Praha |
místopředseda představenstva | Bc. Martin Groch MBA |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2021 |
Adresa | Kostelní 360/8, 17000 Praha |
předseda představenstva | Ing. David Chrobok |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 |
Adresa | Na Jezírkách 316/48, 50011 Hradec Králové |
místopředseda představenstva | Mgr. Ivo Nilius |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 do 20.5.2021 |
Adresa | Nový Svět 381/18, 74801 Hlučín |
člen představenstva | Mgr. Milan Špaček |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 20.5.2021 |
Adresa | Sokolovská 342/19, 18600 Praha |
člen představenstva | Bronislav Kulikov |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 22.5.2020 |
Adresa | 194, 25083 Zlatá |
člen představenstva | Ing. David Chrobok |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 15.4.2020 |
Adresa | Na Jezírkách 316/48, 50011 Hradec Králové |
člen představenstva | Mgr. Ivo Nilius |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2020 do 15.4.2020 |
Adresa | Nový Svět 381/18, 74801 Hlučín |
IČO (identifikační číslo): | 09001638 |
---|---|
Jméno: | Witkowitz Atomica a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 2. 2020 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Václavské náměstí 772/2, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 2. 2020 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Chrobok |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ivo Nilius |
Člen statutárního orgánu: | Milan Špaček |
IČO: | 09001638 |
---|---|
Firma: | Witkowitz Atomica a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 2. 2020 |
Sídlo: | Václavské náměstí 772/2, Praha 11000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |