WITISKA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WITISKA s.r.o. v likvidaci (05894166) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Haškova 146/9, 63800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2017 a je stále aktivní. WITISKA s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o WITISKA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WITISKA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 98786 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05894166 | |
Jméno: | WITISKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.3.2017 |
Zapsána dne: | 8.3.2017 | |
Jediný společník společnosti rozhodl dne 23.6.2020, že se společnost zrušuje s likvidací ke dni 1.7.2020. | 1.7.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Haškova 146/9, Brno 63800, Česká republika | 6.12.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Anenská 231, Silůvky 66446, Česká republika | 8.3.2017 - 6.12.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výkon zeměměřických činností | 8.3.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.3.2017 |
jednatel | Ing. Eva Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2018 |
Adresa | Haškova 146/9, 63800 Brno |
jednatel | Ing. Eva Vacková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 6.12.2018 |
Adresa | Anenská 231, 66446 Silůvky |
jednatel | Ing. Michal Witiska |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 9.4.2018 |
Adresa | Anenská 231, 66446 Silůvky |
jednatel | Ing. Michal Witiska |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2017 do 9.4.2018 |
Adresa | Anenská 231, 66446 Silůvky |
IČO (identifikační číslo): | 05894166 |
---|---|
Jméno: | WITISKA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 2017 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Eva Vacková |
---|
IČO: | 05894166 |
---|---|
Firma: | WITISKA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 2017 |
Sídlo: | Haškova 146/9, Brno 63800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zeměměřické a kartografické činnosti |
Ostatní technické zkoušky a analýzy |
Výzkum a vývoj |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Ostatní úklidové činnosti |