WinProd s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WinProd s.r.o. (25988565) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 49, 53316 Žáravice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2003 a je stále aktivní. WinProd s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o WinProd s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WinProd s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25988565 | |
Jméno: | Westiform s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2003 |
Zapsána dne: | 14.4.2003 |
Základní kapitál | 13 700 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.2017 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2003 - 31.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 49, Žáravice 53316, Česká republika | 22.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Bratří Štefanů 902/71, Hradec Králové 50003, Česká republika | 16.11.2016 - 22.6.2023 |
Adresa: | Bratří Štefanů čp. 902, Hradec Králové 50003, Česká republika | 14.4.2003 - 16.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech: - výroba plastových a pryžových výrobků - výroba a zpracování skla - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - velkoobchod a maloobchod | 22.6.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 31.10.2017 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 31.10.2017 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 31.10.2017 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.10.2017 - 22.6.2023 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 15.10.2003 - 31.10.2017 |
výroba a zpracování skla | 15.10.2003 - 31.10.2017 |
velkoobchod | 15.10.2003 - 31.10.2017 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, které zajišťují řádný provoz | 14.4.2003 - 31.10.2017 |
Jednatel | Christophe Hofmann |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Sous-le-Château 63 , Estavayer-le-Lac |
Jednatel | Lucas Hofmann |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2021 |
Adresa | Champ-de-Lune 67 , 1470 Estavayer-le-Lac |
jednatel | Markus Imfeld |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 17.8.2021 |
Adresa | 15 Durbach , Almhöhe |
jednatel | Alain Schindler |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2020 do 17.8.2021 |
Adresa | Buchenweg 38 , Schmitten |
jednatel | Dan Krásný |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2020 do 7.12.2020 |
Adresa | 94, 53401 Býšť |
jednatel | Enver Shala |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2018 do 7.7.2020 |
Adresa | Brzorádových 853/2, 15800 Praha |
jednatel | Dan Krásný |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2018 do 18.6.2020 |
Adresa | 178, 66902 Mašovice |
jednatel | Enver Shala |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 12.3.2018 |
Adresa | Křížová 2598/4, 15000 Praha |
jednatel | Enver Shala |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2018 do 12.3.2018 |
Adresa | Křížová 2598/4, 15000 Praha |
jednatel | Peter Imfeld |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | 1 Sarnen , Spis |
jednatel | Peter Imfeld |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2017 do 2.2.2018 |
Adresa | 1 Sarnen , Spis |
Jednatel | Ing. Tomáš Makovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Brigádnická 238, 50303 Smiřice |
Jednatel | Ing. Tomáš Makovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2016 do 23.2.2017 |
Adresa | Brigádnická 238, 50303 Smiřice |
Jednatel | Ing. Tomáš Makovský |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2003 do 16.11.2016 |
Adresa | Brigádnická 238, 50303 Smiřice |
IČO (identifikační číslo): | 25988565 |
---|---|
Jméno: | WinProd s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 4. 2003 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Bratří Štefanů 902/71, Hradec Králové 50003 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 5. 2003 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 4. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Dan Krásný |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markus Imfeld |
Člen statutárního orgánu: | Alain Schindler |
IČO: | 25988565 |
---|---|
Firma: | WinProd s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Žáravice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 4. 2003 |
Sídlo: | Bratří Štefanů 902/71, Hradec Králové 50003 |
---|
Výroba pryžových a plastových výrobků |
Výroba skla a skleněných výrobků |
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba elektronických součástek |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |