WIGI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WIGI s.r.o. (44017138) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bohuslava Martinů 805/24, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1991 a je stále aktivní. WIGI s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o WIGI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WIGI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 3. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44017138 | |
Jméno: | WIGI - společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1991 |
Zapsána dne: | 3.12.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí Kčs 100.000,--. | 3.12.1991 - 30.9.1993 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků činí : - ing. Petr Dolezel 40.000,-- Kčs - Michal Matějka 40.000,-- Kčs - ing. Hana Matějková 20.000,-- Kčs. | 3.12.1991 - 30.9.1993 | |
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis ing. Petr Dolezel nebo Michal Matějka. | 3.12.1991 - 30.9.1993 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou uzavřenou mezi společníky dne 22. listopadu 1991. | 3.12.1991 - 9.5.2022 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bohuslava Martinů 805/24, Brno 60200, Česká republika | 9.5.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Milénova 132/8, Brno 63800, Česká republika | 21.9.2016 - 9.5.2022 |
Adresa: | Milénova 8, Brno 63800, Česká republika | 30.9.1993 - 21.9.2016 |
Adresa: | Hakenova 19, Brno , Česká republika | 3.12.1991 - 30.9.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.5.2022 |
zprostředkovatelská činnost | 6.9.1994 - 9.5.2022 |
reklamní činnost | 6.9.1994 - 9.5.2022 |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 30.9.1993 - 9.5.2022 |
- nákup, prodej a odbyt spotřebního, průmyslového a potravinářského zboží, stavebních materiálů, technologií, know how - zprostředkování prodeje zboží, služeb a nemovitostí - ekonomické a organizační poradenství - zahraničně obchodní činnost ve výše uvedených oblastech, vyjma zboží jehož dovoz a vývoz je upraven zvláštními předpisy | 3.12.1991 - 30.9.1993 |
jednatel | Mgr. Irma Býmová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2020 |
Adresa | Bohuslava Martinů 805/24, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Petr Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 9.5.2022 |
Adresa | Joštova 598/3, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Petr Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2016 do 9.5.2022 |
Adresa | Joštova 598/3, 60200 Brno |
jednatel | Mgr. Irma Býmová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 4.9.2020 |
Adresa | Svat. Čecha 1392, 68801 Uherský Brod |
jednatel | Mgr. Irma Býmová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2002 do 23.9.2016 |
Adresa | Joštova 3, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Petr Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2013 do 21.9.2016 |
Adresa | Joštova 598/3, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Petr Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.1998 do 23.11.2013 |
Adresa | Joštova 3, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Vít Starka |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1994 do 8.3.2001 |
Adresa | Pražákova 15, 61900 Brno |
Jednatel | ing. Petr Doležel |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1993 do 6.2.1998 |
Adresa | , 66491 Ivančice-Budkovice 9 |
Jednatel | Petr Ohaňka |
---|---|
Ve funkci | od 6.9.1994 do 6.2.1998 |
Adresa | Kotlářská 671/40, 60200 Brno |
společník | Ing. Petr Dolezel |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 30.9.1993 |
Adresa | 1003-120-SilvercreekCl.Calgary , CANADA, Alberta, T3B 4N8 |
společník | Michal Matějka |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 30.9.1993 |
Adresa | Ondrouškova 11, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 44017138 |
---|---|
Jméno: | WIGI s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Milénova 132/8, Brno 63800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 8. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Irma Býmová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | ing. Petr Doležel |
IČO: | 44017138 |
---|---|
Firma: | WIGI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 11. 1991 |
Sídlo: | Bohuslava Martinů 805/24, Brno 60200 |
---|
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |