White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ (28649290) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novinářská 1254/7, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 2. 2011 White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 16. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36844 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28649290 | |
Jméno: | White Oak s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.2.2011 |
Zapsána dne: | 16.2.2011 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2020, č.j. 8 Cm 309/2019-13, které nabylo právní moci dne 1. 4. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 27.5.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novinářská 1254/7, Ostrava 70900, Česká republika | 22.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 16.2.2011 - 22.1.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.7.2011 - 7.10.2020 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 16.2.2011 |
jednatel | Kwanyoung Kim |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2011 |
Adresa | Bangbae-dong 790-30 , Seoul |
jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2011 do 18.7.2011 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
IČO: | 28649290 |
---|---|
Firma: | White Oak s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 16. 2. 2011 |
Sídlo: | Novinářská 1254/7, Ostrava 70900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |