WESTPOINT a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
WESTPOINT a. s. (25635603) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Slezská 2530/65a, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1998 a je stále aktivní. WESTPOINT a. s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o WESTPOINT a. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro WESTPOINT a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 5140 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25635603 | |
Jméno: | WESTPOINT a. s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 5.1.1998 |
Zapsána dne: | 5.1.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.7.2014 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 25.10.1999 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 5.1.1998 - 25.10.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 7.12.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 000 | 25.2.2014 - 7.12.2016 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 000 | 5.1.1998 - 25.2.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 2530/65a, Praha 13000, Česká republika | 19.3.2003 |
---|---|---|
Adresa: | Jana Masaryka 364/23, Praha 2 12000, Česká republika | 5.1.1998 - 19.3.2003 |
Adresa: | Slezská čp. 2530, č.or. 65/a , Praha 3 13000, Česká republika | 19.3.2003 - 19.3.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.5.2009 |
ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin | 29.12.2001 |
testování, měření a analýzy | 29.12.2001 - 18.5.2009 |
Provozování parkovišť a odstavných ploch | 25.10.1999 - 18.5.2009 |
Úklidové práce | 25.10.1999 - 18.5.2009 |
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 25.10.1999 - 18.5.2009 |
Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 5.1.1998 |
Služby soukromých detektivů | 5.1.1998 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 5.1.1998 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.1.1998 - 18.5.2009 |
Odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu | 5.1.1998 - 18.5.2009 |
Realitní činnost | 5.1.1998 - 18.5.2009 |
Reklamní činnost | 5.1.1998 - 18.5.2009 |
Úprava interierů (návrhy a realizace) | 5.1.1998 - 18.5.2009 |
člen představenstva | Tereza Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha |
místopředseda představenstva | Daniel Poborský |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 |
Adresa | K lučinám 2489/12, 13000 Praha |
předseda představenstva | Pavel Potměšil |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2022 |
Adresa | 88, 28912 Velenka |
předseda představenstva | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2019 do 28.7.2022 |
Adresa | Sportovní 232, 39403 Horní Cerekev |
místopředseda představentva | Pavel Potměšil |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2020 do 28.7.2022 |
Adresa | 88, 28912 Velenka |
člen představentva | Pavel Potměšil |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 21.8.2020 |
Adresa | 88, 28912 Velenka |
Místopředseda | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 21.8.2020 |
Adresa | Mezilesí 2068/40, 19300 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 do 15.9.2019 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha |
místopředseda | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2014 do 25.7.2018 |
Adresa | Mezilesí 2068/40, 19300 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 25.7.2018 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha |
místopředseda | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2014 do 25.7.2018 |
Adresa | Mezilesí 2068/40, 19300 Praha |
předseda představenstva | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 25.7.2018 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha |
člen | Miloš Had |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 do 20.3.2018 |
Adresa | Mezilesí 2059/2, 19300 Praha |
člen | Miloš Had |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2015 do 20.3.2018 |
Adresa | Mezilesí 2059/2, 19300 Praha |
člen představenstva | Pavel Král |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 5.8.2015 |
Adresa | Roháčova 391, 28201 Český Brod |
člen | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2014 do 8.7.2014 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Karel Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2014 do 8.7.2014 |
Adresa | Zelenohorská 499/31, 18100 Praha 8 |
člen představenstva | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 20.3.2014 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, 14300 Praha 4 |
předseda představenstva | Ing. Karel Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 20.3.2014 |
Adresa | Zelenohorská 499/31, 18100 Praha 8 |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 20.3.2014 |
Adresa | Mezilesí 2068/40, 19300 Praha 9 |
člen představenstva | Ing. Václav Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 25.2.2014 |
Adresa | Gagarinova 515, 27801 Kralupy nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 25.2.2014 |
Adresa | Mezilesí 2068/40, 19300 Praha 9 |
předseda představenstva | Ing. Karel Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2014 do 25.2.2014 |
Adresa | Zelenohorská 499/31, 18100 Praha 8 |
místopředseda | Ing. Martin Bartůšek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2003 do 25.2.2014 |
Adresa | K lučinám 2489/12, Praha 3 |
předseda představenstva | Ing. Karel Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2003 do 25.2.2014 |
Adresa | Zelenohorská 499, Praha 8 |
člen | JUDr. Petr Šourek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2005 do 25.2.2014 |
Adresa | Na Cikorce 1859/35, Praha 4 |
člen představenstva | Ing. Václav Menšík |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1999 do 20.7.2005 |
Adresa | Gagarinova 515, Kralupy nad Vltavou |
předseda | Josef Neubauer |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1998 do 19.3.2003 |
Adresa | Machkova 1643, Praha 4 |
místopředseda představenstva | Ing. Karel Podzimek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1999 do 19.3.2003 |
Adresa | Zelenohorská 499, Praha 8 |
místopředseda | Milan Švanda |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1998 do 25.10.1999 |
Adresa | Daškova 3079, Praha 4 |
člen | Ing. Jozef Povrazník |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1998 do 25.10.1999 |
Adresa | Pavlovská 586/3, Praha 6 |
IČO (identifikační číslo): | 25635603 |
---|---|
Jméno: | WESTPOINT a. s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1998 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Slezská 2530/65, Praha 13000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 10. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 1. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Potměšil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Petr Šourek |
Člen statutárního orgánu: | Tereza Hlaváčková |
IČO: | 25635603 |
---|---|
Firma: | WESTPOINT a. s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1998 |
Sídlo: | Slezská 2530/65, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Činnosti související s pozemní dopravou |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Úklidové činnosti |